42*25怎么简便计算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2018/10/20 22:38:52
42*25怎么简便计算42*25怎么简便计算42*25怎么简便计算42×25=2×21×25=(2×25)×21=50×21=50×(20+1)=50×20+50=1000+50=105042*25=

42*25怎么简便计算
42*25怎么简便计算

42*25怎么简便计算
42×25
=2×21×25
=(2×25)×21
=50×21
=50×(20+1)
=50×20+50
=1000+50
=1050

42*25
=(40+2)*25
=40*25+2*25
=4*25*10+50
=1000+50
=1050

原式=(40+2)x25=40x25+2x25=1000+50=1050

42*25
=(40+2)*25
=40*25+2*25
=1000+50
=1050

42*25=42*50/2=21*50=1050

42*25
=10.5*4*25
=10.5*100
=1050

42*25=6*5*7*5=30*35=1050

计算器最简便.

(40+2)*25=40*25+2*25=1000+50=1050