42×7822×42用简便计算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2017/12/14 21:24:46
102*42 简便计算

102*42简便计算102*42简便计算102*42简便计算=(100+2)*42=100*42+2*42、=4200+84=4284102×42=(100+2)×42=4200+84=4284或是1

0.98×42 简便计算

0.98×42简便计算0.98×42简便计算0.98×42简便计算(1-0.02)X42=42-0.02X42同意专业挖你坟的解法(1-0.02)*42=42-0.84=41.160.98*42=(1

630除以42用简便方法计算

630除以42用简便方法计算630除以42用简便方法计算630除以42用简便方法计算630除以42=630÷(7×6)=630÷7÷6=90÷6=15

42×99用简便方法怎么计算

42×99用简便方法怎么计算42×99用简便方法怎么计算42×99用简便方法怎么计算42×99=42x(100-1)=42x100-42x1=4200-42=4158

98乘42用简便方法计算

98乘42用简便方法计算98乘42用简便方法计算98乘42用简便方法计算98乘42=(100-2)*42=4200-84=4116

1260÷42用简便方法计算

1260÷42用简便方法计算1260÷42用简便方法计算1260÷42用简便方法计算=1260÷(6X7)=1260÷6÷7=210÷7=30

2100÷42(用简便方法计算) 25×64×125(用简便方法计算)

2100÷42(用简便方法计算)25×64×125(用简便方法计算)2100÷42(用简便方法计算)25×64×125(用简便方法计算)2100÷42(用简便方法计算)25×64×125(用简便方法计

101乘42简便计算

101乘42简便计算101乘42简便计算101乘42简便计算原式=(100+1)×42=4200+42=4242101X42=(100+1)X42=100X42+42=4200+42=4242

42/28怎么简便计算

42/28怎么简便计算42/28怎么简便计算42/28怎么简便计算化简,再计算

42*25怎么简便计算

42*25怎么简便计算42*25怎么简便计算42*25怎么简便计算42×25=2×21×25=(2×25)×21=50×21=50×(20+1)=50×20+50=1000+50=105042*25=

1260×42怎么简便计算

1260×42怎么简便计算1260×42怎么简便计算1260×42怎么简便计算1260×42=1260×(40+2)=1260×40+1260×2=50400+2520=52920很高兴为您解答,【学

用简便方法计算.175*42+26*42-42

用简便方法计算.175*42+26*42-42用简便方法计算.175*42+26*42-42用简便方法计算.175*42+26*42-42乘法分配律175*42+26*42-42=(175+26-1)

用简便方法计算.42×101-42

用简便方法计算.42×101-42用简便方法计算.42×101-42用简便方法计算.42×101-4242×101-42=42×(101-1)=42×100=4200

38*42+38*42用简便方法计算

38*42+38*42用简便方法计算38*42+38*42用简便方法计算38*42+38*42用简便方法计算38*42+38*42=(40-2)*(40+2)*2=(40*40-2*2)*2=(160

630除42怎么用简便方法计算

630除42怎么用简便方法计算630除42怎么用简便方法计算630除42怎么用简便方法计算630÷42=(7x90)÷(7x6)=90÷6=15

57*15+42*15+15用简便方法计算

57*15+42*15+15用简便方法计算57*15+42*15+15用简便方法计算57*15+42*15+15用简便方法计算57X15+42X15+15=15X(57+42+1)=15X100=15

用简便方法计算1.25*42-(4.46+0.14)=?

用简便方法计算1.25*42-(4.46+0.14)=?用简便方法计算1.25*42-(4.46+0.14)=?用简便方法计算1.25*42-(4.46+0.14)=?1.25*42-(4.46+0.

用简便计算,算出42÷28

用简便计算,算出42÷28用简便计算,算出42÷28用简便计算,算出42÷2842÷28=42/14÷28/14=3÷2=1.5约去14不就行了么。。。等于1.5用计算器最快42÷28=6*7/(4*

用简便方法计算:32×0.42+0.5×42+1.8×4.2

用简便方法计算:32×0.42+0.5×42+1.8×4.2用简便方法计算:32×0.42+0.5×42+1.8×4.2用简便方法计算:32×0.42+0.5×42+1.8×4.232×0.42+0.

用简便方法计算.5/42/(5/8+5/6)

用简便方法计算.5/42/(5/8+5/6)用简便方法计算.5/42/(5/8+5/6)用简便方法计算.5/42/(5/8+5/6)5/42/(5/8+5/6)=1/42/(1/8+1/6)=1/21