88888AND61=61

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2018/10/21 18:27:46
999999*88888*77777*666666=?

999999*88888*77777*666666=?999999*88888*77777*666666=?999999*88888*77777*666666=?自己算用计算器

8+88+888+8888+88888+888888=?

8+88+888+8888+88888+888888=?8+88+888+8888+88888+888888=?8+88+888+8888+88888+888888=? 

99999×88888÷11111=(简便运算)

99999×88888÷11111=(简便运算)99999×88888÷11111=(简便运算)99999×88888÷11111=(简便运算)9999x(后面是8)然后10000-1=9999则(1

88+888+8888+88888+888888+5=

88+888+8888+88888+888888+5=88+888+8888+88888+888888+5=88+888+8888+88888+888888+5==99999999

99999×88888÷33333÷22222=

99999×88888÷33333÷22222=99999×88888÷33333÷22222=99999×88888÷33333÷22222=55555555555555552222222222

99999×88888÷33333÷22222 巧算99999×88888÷33333÷22222请这样计算:===

99999×88888÷33333÷22222巧算99999×88888÷33333÷22222请这样计算:===99999×88888÷33333÷22222巧算99999×88888÷33333÷

8+8+8+88+888+8888+88888+888888=?

8+8+8+88+888+8888+88888+888888=?8+8+8+88+888+8888+88888+888888=?8+8+8+88+888+8888+88888+888888=?9876

98乘?=888 ,987乘?=8888 ,9876乘?=88888

98乘?=888,987乘?=8888,9876乘?=8888898乘?=888,987乘?=8888,9876乘?=8888898乘?=888,987乘?=8888,9876乘?=8888898*9

3道简单的口算题(1)88888*99999=(2)8888888888*9999999999=

3道简单的口算题(1)88888*99999=(2)8888888888*9999999999=3道简单的口算题(1)88888*99999=(2)8888888888*9999999999=3道简单

8+8+8+8+88+88+888+888+888+8888+8888+8888+88888=?

8+8+8+8+88+88+888+888+888+8888+8888+8888+88888=?8+8+8+8+88+88+888+888+888+8888+8888+8888+88888=?8+8+

99999+88888+77777+66666+55555+44444+33333+22222+11111=怎么算

99999+88888+77777+66666+55555+44444+33333+22222+11111=怎么算99999+88888+77777+66666+55555+44444+33333+2

8+88+888+8888+88888+888888+8888888+88888888+888888888+8888888888=?而且要简便的!

8+88+888+8888+88888+888888+8888888+88888888+888888888+8888888888=?而且要简便的!8+88+888+8888+88888+888888+

椭圆长半轴=61,短半轴=61|2,求c

椭圆长半轴=61,短半轴=61|2,求c椭圆长半轴=61,短半轴=61|2,求c椭圆长半轴=61,短半轴=61|2,求cc^2=a^2-b^2=61^2-61^2/4=61^2*3/4c=61√3/2

61

61616120:方程1+方程2得5x=5k-4,所以x=k-4/5,把x=k-4/5代入方程1得2k-8/5-y=3k+1解得y=-k-13/5,又因为x,y≤0即k-4/5≤0且-k-13/5≤0

58+61+3x=?

58+61+3x=?58+61+3x=?58+61+3x=?50

(25+61)*4=巧算

(25+61)*4=巧算(25+61)*4=巧算(25+61)*4=巧算25*4+61*4=100+244=344304(25+61)*4=(25+50+11)*4=25*4+50*4+11*4=10

9*?=88 98*?=888 987*?=8888 9876*?=88888 一直到98765432*?=888888888

9*?=8898*?=888987*?=88889876*?=88888一直到98765432*?=8888888889*?=8898*?=888987*?=88889876*?=88888一直到98

88888乘99999 66666

88888乘999996666688888乘999996666688888乘999996666688888*99999=888871111288888*66666=5925807408

222222+555555+88888

222222+555555+88888222222+555555+88888222222+555555+88888866665